Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bo Kjær Søndergaard | 11.05.2017 | formand |
Palle Juel Gottlieb Blædel Søegaard | 01.08.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jane Prip Kruse | 01.08.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Kjær Søndergaard | 23.02.2009 | 10.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ole Jacob Søegaard | 23.02.2009 | 02.05.2017 | formand |
Joan Bøhl | 01.08.2006 | 02.05.2017 | bestyrelsesmedlem |