Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Bibranche | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2011-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Gravene 1, 3., 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-21 fjernes Kontaktoplysninger: jp@certusinvest.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-21 fjernes Navne: BJERGGADE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 fjernes Revisor: INTENSION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 fjernes Stiftere: CERTUS INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-14 fjernes Direktion: Jan Erik Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gravene 1, 3., 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Gravenshovedvej 20, 6100 Haderslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2006-10-30)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-10-30)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udstykning af fast ejendom (offentliggjort 2006-10-30)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gravenshovedvej 20, 6100 Haderslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gravenshovedvej 20, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-02 tilføjes Kontaktoplysninger: jp@certusinvest.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gravenshovedvej 20, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-30 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-10-30)
Den 2006-08-30 tilføjes Bibranche: Udstykning af fast ejendom (offentliggjort 2006-10-30)
Den 2006-08-30 tilføjes Direktion: Jan Erik Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe og byggemodne, ombygge, tilbygge og sælge ejendomme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2006-10-30)
Den 2006-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Navne: BJERGGADE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Revisor: INTENSION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Stiftere: CERTUS INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Vedtægter: 2006-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)