Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2011-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 7, 7173 Vonge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-12 fjernes Bestyrelse: Niels Peter Ballegaard Mols (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 fjernes Direktion: Henrik Vinther Mols (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 fjernes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-12 fjernes Kontaktoplysninger: lundgaard@agropartnere.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-12 fjernes Navne: STUBAGER SLAGTESVIN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 fjernes Revisor: LandbrugetsHus I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 fjernes Stiftere: Henrik Vinther Mols (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Svineavl (offentliggjort 2006-09-21)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 7, 7173 Vonge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 7, 7173 Vonge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 7, 7173 Vonge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-18 tilføjes Bestyrelse: Niels Peter Ballegaard Mols (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-18 tilføjes Direktion: Henrik Vinther Mols (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er slagtesvineproduktion og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-18 tilføjes Hovedbranche: Svineavl (offentliggjort 2006-09-21)
Den 2006-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-18 tilføjes Kontaktoplysninger: lundgaard@agropartnere.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-18 tilføjes Navne: STUBAGER SLAGTESVIN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-18 tilføjes Revisor: LandbrugetsHus I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-18 tilføjes Stiftere: Henrik Vinther Mols (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-18 tilføjes Vedtægter: 2006-08-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)