Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Christian Nørregaard | 19.05.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Nicolai Brink Larsen | 18.09.2006 | 19.05.2010 | adm. dir |
Jørgen Herman Melchior | 18.08.2006 | 18.09.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Uffe Christensen | 03.12.2007 | 28.02.2010 | formand |
Andreas Helgesen | 18.09.2006 | 19.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jens Nicolai Brink Larsen | 18.09.2006 | 03.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jens Taarnhøj | 18.09.2006 | 03.12.2007 | formand |
Peter Andreas Stakemann | 18.08.2006 | 15.09.2006 | bestyrelsesmedlem |