Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Troels Knut Rørbæk Askerud(virk.: 91) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 2,22 % | 4,44 % | 6,67 % | 11,11 % |
Thomas Jul Skovby(virk.: 15) Reelle ejere | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % | 13,33 % |
Per Bergmann(virk.: 16) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Byron Matthew Mildwater Thomas(virk.: 8) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 2,32 % | 3,88 % | 5,44 % | 9,32 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Bille(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 25,00 % |
Pia Charlotte Fisker(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Antony David Powell(virk.: 9) | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % |
Pct. | 5,56 % | 5,56 % | 5,56 % | 12,50 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Per Bergmann | 01.01.2007 | Fingerbølvej 5, 4000 Roskilde |
Thomas Jul Skovby | 15.02.2013 | Gammel Kongevej 115, 1850 Frederiksberg C |
Byron Matthew Mildwater Thomas | 18.02.2021 | Peter Bangs Vej 18, 2000 Frederiksberg |
Troels Knut Rørbæk Askerud | 28.02.2021 | Trondhjemsgade 3, 2100 København Ø |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jens Bille | ||
Antony David Powell | 02.11.2015 | Gammelmosevej 180, 2800 Kongens Lyngby |
Pia Charlotte Fisker | 01.09.2022 | Dambakken 57, 3460 Birkerød |
Aktive virksomheder: (10) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ANKER-SVENDSEN ApS | 28684037 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Activ Ekspeditionsfond | 41331194 | NORMAL | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Activ Ekspeditionsfond Holding ApS | 41326093 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
EMPORIUM 1 ApS | 20379898 | NORMAL | Public relations og kommunikation (702100) |
Eye oh ApS | 38021796 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
GEFION FINANS A/S | 36016493 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Anden forsikring (651200) |
ICEBOX ApS | 35031839 | NORMAL | Engroshandel med hårde hvidevarer (464310) |
Kraken Holding ApS | 38484915 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
STAR BOX A/S | 29790531 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Star Box Holding A/S | 37388912 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
24.01.2008 | 3,10 (km) | Dr. Abildgaards Alle 16, 1955 Frederiksberg C | Roskildevej 42C, 2000 Frederiksberg |
20.02.2014 | 44,92 (km) | Roskildevej 42C, 2000 Frederiksberg | Fingerbølvej 5, 4000 Roskilde |
13.12.2015 | 52,84 (km) | Fingerbølvej 5, 4000 Roskilde | Østergade 10, 1100 København K |
STAR BOX A/S. |
Sidst opdateret den 14.02.2014 og angivet som gældende fra 11.02.2014 (3872 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Starbird Word /Pamela Starbird | 25072944 |
STARBOARD FILM ApS | 24234355 |
Starboard Holding Ltd. Inc. | 35186662 |
STAR BOG ApS | 28540515 |
STAR BOX A/S | 29790531 |
STARBOX A/S | 76351910 |
Star Box Holding A/S | 37388912 |
STARBOY HOLDING ApS | 38448625 |
StarBright Solutions | 37564540 |
STAR Builder ApS | 39954648 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Troels Knut Rørbæk Askerud(virk.: 91) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 40 | 0 | 1 | 10 | 35 | 5 |
Thomas Jul Skovby(virk.: 15) Reelle ejere | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Per Bergmann(virk.: 16) Bestyrelsesmedlem | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Byron Matthew Mildwater Thomas(virk.: 8) Bestyrelsesmedlem | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 51 % | 0 % | 1 % | 9 % | 32 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jens Bille(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pia Charlotte Fisker(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Antony David Powell(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Sum | 66 | 0 | 1 | 12 | 41 | 10 |
Pct. | 44 % | 0 % | 0 % | 11 % | 11 % | 33 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Troels Knut Rørbæk Askerud(virk.: 91) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 82 | 27 | 4 | 32 |
Thomas Jul Skovby(virk.: 15) Reelle ejere | 12 | 7 | 1 | 9 |
Per Bergmann(virk.: 16) Bestyrelsesmedlem | 7 | 9 | 3 | 4 |
Byron Matthew Mildwater Thomas(virk.: 8) Bestyrelsesmedlem | 4 | 4 | 0 | 5 |
Sum | 105 | 47 | 8 | 50 |
Pct. | 50 % | 22 % | 4 % | 24 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Bille(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 1 | 1 |
Pia Charlotte Fisker(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 1 |
Antony David Powell(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 6 | 0 | 8 |
Sum | 10 | 6 | 2 | 10 |
Pct. | 36 % | 21 % | 7 % | 36 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |