Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 13, 1. th., 1370 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-23 fjernes Direktion: Lars Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Hovedbranche: Fitnesscentre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-23 fjernes Kontaktoplysninger: mail@larsnielsen.org (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-23 fjernes Navne: GEMELLI HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Stiftere: Lars Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 13, 1. th., 1370 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 13, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-02-05)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 13, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-02-05)
Den 2010-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 52, 1264 København K (offentliggjort 2009-09-19)
Den 2009-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 52, 1264 København K (offentliggjort 2009-09-19)
Den 2009-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Filosofvænget 9, 2400 København NV (offentliggjort 2009-06-15)
Den 2009-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filosofvænget 9, 2400 København NV (offentliggjort 2009-06-15)
Den 2009-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronborggade 1, 2200 København N (offentliggjort 2009-03-16)
Den 2009-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronborggade 1, 2200 København N (offentliggjort 2009-03-16)
Den 2009-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Filosofvænget 9, st. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2008-08-23)
Den 2009-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive handel, konsulentvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Vedtægter: 2009-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-29 fjernes Revisor: MULTI REVISION BALLERUP, REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fitnesscentre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filosofvænget 9, st. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2008-08-23)
Den 2008-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Peter Fabers Gade 24, 5. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-08 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@larsnielsen.org (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Fabers Gade 24, 5. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-23 tilføjes Direktion: Lars Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-23 tilføjes Navne: GEMELLI HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-23 tilføjes Revisor: MULTI REVISION BALLERUP, REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-23 tilføjes Stiftere: Lars Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)