Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2011-09-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejvind Laursen A/S. (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-04 tilføjes Vedtægter: 2018-07-04 (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-04 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Syrenvej 1, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-03-19)
Den 2013-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Syrenvej 3, 8722 Hedensted (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-10-21 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2009-10-21 fjernes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Syrenvej 3, 8722 Hedensted (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Syrenvej 3, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Syrenvej 3, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-31 tilføjes Direktion: Niels Ejvind Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt i øvrigt at drive anden form for investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Legale ejere: Niels Ejvind Laursen (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2006-10-31 tilføjes Navne: EJVIND LAURSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2006-11-23)
Den 2006-10-31 tilføjes Reelle ejere: Niels Ejvind Laursen (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2006-10-31 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2006-10-31 tilføjes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Vedtægter: 2006-10-31 (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2006-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-23)
Den 2006-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)