Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-11-23 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S NEWCASTLE HOUSE. (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Topstykket 25, 3460 Birkerød (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-02 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-22 fjernes Legale ejere: Helle Flügge Berg, Mogens Gammeltoft Schougaard, Martin Lavesen, Flemming Andersen, Ove Frederik Martin Storm, Michael Brandrup Berg (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-22 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET NEWCASTLE HOUSE ApS (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-22 fjernes Stiftere: LH INVEST 14 A/S (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-02-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-06-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-30 fjernes Direktion: Flemming Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i kommanditselskabet K/S Newcastle House (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2014-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2014-04-28 tilføjes Vedtægter: 2014-04-28 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2014-04-28 fjernes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 tilføjes Direktion: Flemming Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2011-04-04 fjernes Direktion: Lars Hesseldahl (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Topstykket 25, 3460 Birkerød (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2011-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 163, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-12-31 tilføjes Legale ejere: Helle Flügge Berg, Mogens Gammeltoft Schougaard, Martin Lavesen, Flemming Andersen, Ove Frederik Martin Storm, Michael Brandrup Berg (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 163, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 163, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 163, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-02 tilføjes Direktion: Lars Hesseldahl (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2006-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-02 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2006-11-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2006-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2006-11-02 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET NEWCASTLE HOUSE ApS (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2006-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2006-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2006-11-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2006-11-02 tilføjes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-02 tilføjes Stiftere: LH INVEST 14 A/S (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2006-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2006-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-08)