Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johan Kiær-Schmidt | 01.09.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christen Børglum Bagger | 31.05.2023 | 01.09.2023 | adm. dir |
Maiken Juhl | 09.07.2021 | 31.05.2023 | adm. dir |
Troels Lund | 26.11.2019 | 09.07.2021 | adm. dir |
Charlotte Fürst | 02.07.2019 | 26.11.2019 | adm. dir |
Peter Emus Laursen | 29.05.2017 | 02.07.2019 | adm. dir |
Joe Maurice Gosch Berge | 29.05.2017 | 02.07.2019 | direktør |
Charlotte Gosch | 01.12.2006 | 29.05.2017 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 31.10.2006 | 01.12.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johan Kiær-Schmidt | 01.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christen Børglum Bagger | 31.05.2023 | 01.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Marcussen | 31.05.2023 | 01.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Starup | 31.05.2023 | 01.09.2023 | formand |
Henrik Starup | 16.05.2022 | 30.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bo Bay Hougaard | 14.01.2022 | 16.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christen Børglum Bagger | 09.12.2021 | 30.05.2023 | formand |
Maiken Juhl | 09.07.2021 | 31.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tom Stengade | 13.10.2020 | 14.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Troels Lund | 26.11.2019 | 09.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Emus Laursen | 02.07.2019 | 09.12.2021 | formand |
Bo Bay Hougaard | 02.07.2019 | 13.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bo Bay Hougaard | 23.05.2018 | 01.07.2019 | formand |
Gitte Holte | 12.07.2017 | 23.05.2018 | formand |
Peter Emus Laursen | 29.05.2017 | 01.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bo Bay Hougaard | 29.05.2017 | 12.07.2017 | formand |
Bo Bay Hougaard | 16.09.2016 | 28.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Emus Laursen | 16.09.2016 | 28.05.2017 | formand |
Joe Maurice Gosch Berge | 14.02.2014 | 26.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Gosch | 14.02.2014 | 29.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Emus Laursen | 14.02.2014 | 15.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bo Bay Hougaard | 14.02.2014 | 15.09.2016 | formand |
Charlotte Gosch | 01.12.2006 | 15.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Frost Mathiesen | 01.12.2006 | 15.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Morten Mathiesen | 01.12.2006 | 15.03.2013 | formand |