Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Elgårdsminde 69, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-16 fjernes Navne: BANG & LYBYE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Stiftere: Morten Bang Rasmussen, Jesper Lybye (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-29 fjernes Direktion: Jesper Lybye (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er byggeri, køb, salg og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-21 tilføjes Vedtægter: 2009-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elgårdsminde 69, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Elgårdsminde 69, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elgårdsminde 69, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-02 tilføjes Direktion: Jesper Lybye (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-02 tilføjes Navne: BANG & LYBYE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-02 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-02 tilføjes Stiftere: Morten Bang Rasmussen, Jesper Lybye (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)