Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Blokken 37, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-01 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 fjernes Kontaktoplysninger: mr@technogate.dk (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 fjernes Legale ejere: TECHNOGATE HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 fjernes Navne: TECHNOGATE DISTRIBUTION ApS (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 fjernes Stiftere: TECHNOGATE HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-06-30 fjernes Direktion: Morten Rønnow (direktion) (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-14 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2010-11-14 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blokken 37, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2009-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Telegrafvej 5, 2750 Ballerup (offentliggjort 2008-03-17)
Den 2009-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og ydelser inden for elektronik. (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2009-01-28 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 fjernes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2009-01-28 tilføjes Vedtægter: 2009-01-28 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-17 tilføjes Kontaktoplysninger: mr@technogate.dk (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2008-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Telegrafvej 5, 2750 Ballerup (offentliggjort 2008-03-17)
Den 2008-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Telegrafvej 25, 2. 238., 2750 Ballerup (offentliggjort 2006-11-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2006-11-21)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Telegrafvej 25, 2. 238., 2750 Ballerup (offentliggjort 2006-11-24)
Den 2006-11-01 tilføjes Direktion: Morten Rønnow (direktion) (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2006-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2006-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-01 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2006-11-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2006-11-21)
Den 2006-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2006-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2006-11-01 tilføjes Legale ejere: TECHNOGATE HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2006-11-01 tilføjes Navne: TECHNOGATE DISTRIBUTION ApS (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2006-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2006-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2006-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2006-11-01 tilføjes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-01 tilføjes Stiftere: TECHNOGATE HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2006-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2006-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-14)