Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-12-23 fjernes Binavne: AKE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bytoften 6, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-18 fjernes Navne: AKE MANDSKABSUDLEJNING OG ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-18 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 fjernes Stiftere: Anja Kristina Engelstock (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 fjernes Direktion: Jesper Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-22 fjernes Revisor: HR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-10-01 tilføjes Direktion: Jesper Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Direktion: Johnny Engelstock (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-20 tilføjes Direktion: Johnny Engelstock (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-20 fjernes Direktion: Anja Kristina Engelstock (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2006-10-23)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bytoften 6, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-03 tilføjes Binavne: AKE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Direktion: Anja Kristina Engelstock (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor mandskabsudlejning, samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2006-10-23)
Den 2006-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Navne: AKE MANDSKABSUDLEJNING OG ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Revisor: HR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Stiftere: Anja Kristina Engelstock (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Vedtægter: 2006-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)