Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2011-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CARE UDLAND ApS. (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2022-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Springforbivej 4, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-08 fjernes Binavne: TAM CONSULTING ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-01 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-08 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-05-04 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-08 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-08 fjernes Kontaktoplysninger: mn@helleskovby.dk (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-08 fjernes Legale ejere: Kent Michael Skovby Nielsen (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-08 fjernes Navne: TAXABROAD & MORE CONSULTING ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-08 fjernes Reelle ejere: Kent Michael Skovby Nielsen (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-08 fjernes Stiftere: Helleanée Liv Skovby Nielsen (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-05)
Den 2021-12-04 Statstidende Dekret
Den 2021-09-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-05)
Den 2021-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-05)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-20 fjernes Direktion: Kent Michael Skovby Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-07 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-05-04 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2018-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-04 tilføjes Kontaktoplysninger: mn@helleskovby.dk (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2018-05-03 fjernes Kontaktoplysninger: hs@helleskovby.dk (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Kent Michael Skovby Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Springforbivej 4, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2016-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 350, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-07-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2016-07-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2015-06-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2015-06-12 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2014-07-02 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2014-07-02 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 350, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2012-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rundforbivej 2, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-06-01 tilføjes Direktion: Kent Michael Skovby Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2011-06-01 tilføjes Legale ejere: Kent Michael Skovby Nielsen (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2011-06-01 tilføjes Reelle ejere: Kent Michael Skovby Nielsen (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2009-12-12 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-12 fjernes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-26 tilføjes Direktion: Kent Michael Skovby Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-26 fjernes Direktion: Helleanée Liv Skovby Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-10-03)
Den 2007-10-02 tilføjes Kontaktoplysninger: hs@helleskovby.dk (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2007-08-21 tilføjes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 fjernes Revisor: ECO-TEAM STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rundforbivej 2, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rundforbivej 2, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-15 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-10-03)
Den 2006-12-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-16 tilføjes Direktion: Helleanée Liv Skovby Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-16 fjernes Direktion: Kent Michael Skovby Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rundforbivej 2, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Binavne: TAM CONSULTING ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2006-09-01 tilføjes Direktion: Kent Michael Skovby Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde privatøkonomisk rådgivning. (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2006-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2006-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-01 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2006-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2006-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2006-09-01 tilføjes Navne: TAXABROAD & MORE CONSULTING ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2006-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2006-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2006-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: ECO-TEAM STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Stiftere: Helleanée Liv Skovby Nielsen (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2006-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2006-09-01 tilføjes Vedtægter: 2006-09-01 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2006-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2006-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)