Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Ejerskaber | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | Revisor | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af aktier eller anparter i kapitalinteresser, investering, finansiering og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én af selskabets direktører. (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2006-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VESTJYSK BILHUS A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2020-01-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vestjysk Leasing ApS. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2022-06-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ribe Malerfirma ApS. (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-09-30 tilføjes Vedtægter: 2022-09-30 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-02-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkevej 16, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Granlunden 46, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-02-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-09-01 fjernes Direktion: Jeanette Nør-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Revisor: W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granlunden 46, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2006-08-29 tilføjes Direktion: Jeanette Nør-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier eller anparter i datterselskaber, investering, finansiering og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2006-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-29 tilføjes Legale ejere: Jeanette Nør-Jensen, Peter Nør-Jensen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2006-08-29 tilføjes Navne: NØR-JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2006-08-29 tilføjes Reelle ejere: Jeanette Nør-Jensen, Peter Nør-Jensen (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2006-08-29 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-29 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-08-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-29 tilføjes Stiftere: Peter Nør-Jensen, Jeanette Nør-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2006-08-29 tilføjes Vedtægter: 2006-08-29 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2006-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2006-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)