Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Tranders Vej 28, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-22 fjernes Direktion: Nicholas Gregoire (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-22 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-22 fjernes Navne: OLYMPOS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-22 fjernes Revisor: ATTIRI STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-22 fjernes Stiftere: MANGO INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-17 tilføjes Revisor: ATTIRI STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-17 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-10 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Tranders Vej 28, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndervangsvej 6, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervangsvej 6, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-30 tilføjes Direktion: Nicholas Gregoire (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i og drift af centre for personlig træning og velvære, samt hermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Navne: OLYMPOS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Stiftere: MANGO INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Vedtægter: 2006-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)