Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Vedtægter | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Markedsgade 7, 6240 Løgumkloster (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-01-10 fjernes Binavne: ANYTIME LØGUMKLOSTER ApS (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-01-10 fjernes Direktion: Karin Margrethe Lund (direktion) (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-01 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-01-10 fjernes Hovedbranche: Optikere (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-01-10 fjernes Kontaktoplysninger: loegumkloster@thiele.dk (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-01-10 fjernes Legale ejere: Øjemål Tønder ApS (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-01-04 tilføjes Legale ejere: Øjemål Tønder ApS (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-01-04 fjernes Legale ejere: STAAL-LUND HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-10 fjernes Navne: Øjemål Løgumkloster ApS (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Navne: Øjemål Løgumkloster ApS (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-01-10 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-01-10 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-01-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-01-10 fjernes Stiftere: STAAL-LUND HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-01-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Vedtægter: 2017-01-01 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-31 fjernes Navne: THIELE LØGUMKLOSTER ApS (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kontaktoplysninger: loegumkloster@thiele.dk (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2014-03-30 fjernes Kontaktoplysninger: toender@nytsyn.dk (offentliggjort 2014-03-31)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation, handel og servicevirksomhed (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2014-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2014-02-28 tilføjes Vedtægter: 2014-02-28 (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2014-02-28 fjernes Revisor: Dansk Revision Tønder I/S Reg. Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-31 tilføjes Revisor: Dansk Revision Tønder I/S Reg. Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 fjernes Revisor: Karl Heinz Michelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-25 tilføjes Navne: THIELE LØGUMKLOSTER ApS (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2008-06-24 fjernes Navne: NYT SYN LØGUMKLOSTER ApS (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Optikere (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Optikere (offentliggjort 2006-09-28)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markedsgade 7, 6240 Løgumkloster (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Markedsgade 7, 6240 Løgumkloster (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-01 tilføjes Hovedbranche: Optikere (offentliggjort 2006-09-28)
Den 2006-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: toender@nytsyn.dk (offentliggjort 2014-03-31)
Den 2006-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markedsgade 7, 6240 Løgumkloster (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Binavne: ANYTIME LØGUMKLOSTER ApS (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2006-09-01 tilføjes Direktion: Karin Margrethe Lund (direktion) (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2006-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2006-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-01 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2006-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2006-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2006-09-01 tilføjes Legale ejere: STAAL-LUND HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2006-09-01 tilføjes Navne: NYT SYN LØGUMKLOSTER ApS (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2006-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2006-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2006-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: Karl Heinz Michelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Stiftere: STAAL-LUND HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2006-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2006-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-21)