Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Phistersvej 17, 1. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Henrikshave 22, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2015-06-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Atleto ApS. (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-10-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Atleto ApS. (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2017-05-03 sletter virksomheden Ejerskaber: SIGNATURE TRUCK IVS. (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-08 fjernes Bestyrelse: Jesper Ole Lundgren (formand) (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2022-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Henrikshave 22, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2022-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-02-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2018-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2015-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2015-05-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-05-16 tilføjes Kontaktoplysninger: pl@agendagroup.com (offentliggjort 2013-05-29)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2013-05-29)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Vedtægter: 2010-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2009-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-31 tilføjes Bestyrelse: Jesper Ole Lundgren (formand) (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2006-08-31 tilføjes Direktion: Patrick Lundgren (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 tilføjes Legale ejere: Patrick Lundgren (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2006-08-31 tilføjes Navne: AUGUSTA 24 ApS (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2006-08-31 tilføjes Reelle ejere: Patrick Lundgren (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2006-08-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2006-08-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 tilføjes Stiftere: Patrick Lundgren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2006-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)