Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 5, 6230 Rødekro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-08 fjernes Navne: SCHUBERT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-08 fjernes Stiftere: Renè Hermann Kibsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-25 fjernes Direktion: Renè Hermann Kibsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 fjernes Revisor: Karl Heinz Michelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 5, 6230 Rødekro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 17, 6500 Vojens (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalanbringelse i andre selskaber samt udlejning af driftsinventar og fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 tilføjes Vedtægter: 2008-05-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 17, 6500 Vojens (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 17, 6500 Vojens (offentliggjort 2006-12-05)
Den 2006-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 17, 6500 Vojens (offentliggjort 2006-12-05)
Den 2006-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 7, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 7, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-15 tilføjes Direktion: Renè Hermann Kibsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Navne: SCHUBERT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Revisor: Karl Heinz Michelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Stiftere: Renè Hermann Kibsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)