Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mette Fridolf | 30.08.2006 | 03.10.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens-Henrik Jacobsen | 26.01.2007 | 18.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mette Fridolf | 26.01.2007 | 18.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carl Fridolf | 26.01.2007 | 18.09.2023 | formand |