Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-10-09 fjernes Binavne: NORDISK SIKRINGS CENTER ApS, LYNGHOLM & PARTNER GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: J.H. Schmidts Vej 28, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-02 fjernes Direktion: Martin Lyngholm Schneider (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-02 fjernes Navne: NOSICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-02 fjernes Stiftere: Martin Lyngholm Schneider (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-19 fjernes Revisor: Karl Heinz Michelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 tilføjes Navne: NOSICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-01 fjernes Navne: MARTIN SCHNEIDER HOLDING ApS (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2009-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet ledes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 tilføjes Vedtægter: 2009-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: J.H. Schmidts Vej 28, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: J.H. Schmidts Vej 28, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: J.H. Schmidts Vej 28, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-15 tilføjes Binavne: NORDISK SIKRINGS CENTER ApS, LYNGHOLM & PARTNER GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Direktion: Martin Lyngholm Schneider (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Navne: MARTIN SCHNEIDER HOLDING ApS (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2006-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Revisor: Karl Heinz Michelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Stiftere: Martin Lyngholm Schneider (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)