Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2006-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TONEMESTRENE ApS. (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-20 fjernes Revisor: REV OG RÅD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Malmøgade 11, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-03-23)
Den 2013-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Holsteinsgade 31, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2011-11-12)
Den 2011-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holsteinsgade 31, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2011-11-12)
Den 2011-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammeltoftsgade 18, 4. th., 1355 København K (offentliggjort 2006-11-29)
Den 2010-07-18 tilføjes Revisor: REV OG RÅD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-18 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB THONIE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB THONIE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-12 fjernes Revisor: LUNI REVISIONS ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-11-29)
Den 2006-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammeltoftsgade 18, 4. th., 1355 København K (offentliggjort 2006-11-29)
Den 2006-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-29 tilføjes Direktion: Mikkel Groos (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab.. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-11-29)
Den 2006-11-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-29 tilføjes Legale ejere: Mikkel Groos (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2006-11-29 tilføjes Navne: M-G HOLDING ApS (offentliggjort 2006-11-29)
Den 2006-11-28 fjernes Navne: VICH 9110 ApS (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-11-29 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Groos (offentliggjort 2017-10-08)
Den 2006-11-29 tilføjes Revisor: LUNI REVISIONS ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Vedtægter: 2006-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Navne: VICH 9110 ApS (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)