Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkevej 20, 3400 Hillerød (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-23 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-05-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-05-11 fjernes Navne: KV 56 ApS (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-05-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-05-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-05-11 fjernes Stiftere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-05-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2014-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2014-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-13 fjernes Direktion: Søren Rasmussen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkevej 20, 3400 Hillerød (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2013-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nellikevej 1, st., 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-26)
Den 2013-10-20 tilføjes Direktion: Søren Rasmussen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-20 fjernes Direktion: Hans-Erik Mayland (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at handel, håndværk, industri, service, finansiering og investering. (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2013-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-10-20 tilføjes Vedtægter: 2013-10-20 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2013-10-20 fjernes Revisor: EGON PEDERSEN REVISION. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-26 tilføjes Revisor: EGON PEDERSEN REVISION. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nellikevej 1, st., 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-26)
Den 2007-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-22 tilføjes Direktion: Hans-Erik Mayland (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 fjernes Direktion: Klaus Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 tilføjes Navne: KV 56 ApS (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2006-12-21 fjernes Navne: GFKJUS 754 ApS (offentliggjort 2006-08-30)
Den 2006-12-22 fjernes Bestyrelse: Jan-Erik Gunnar Svensson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-23 tilføjes Bestyrelse: Jan-Erik Gunnar Svensson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-23 tilføjes Direktion: Klaus Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2006-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-23 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2006-08-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2006-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2006-08-23 tilføjes Navne: GFKJUS 754 ApS (offentliggjort 2006-08-30)
Den 2006-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2006-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2006-08-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-23 tilføjes Stiftere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2006-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2006-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)