Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 201, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-19 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-19 fjernes Kontaktoplysninger: info@grbyg.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-19 fjernes Navne: MURERMESTER GUNNAR REIN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-19 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-19 fjernes Stiftere: Gunnar Rein (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 fjernes Direktion: Gunnar Rein (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 201, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Pæonvej 20, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@grbyg.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-11 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2006-09-06)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-08-17 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-17 fjernes Revisor: CENSOR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 tilføjes Revisor: CENSOR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pæonvej 20, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-16 tilføjes Direktion: Gunnar Rein (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive murermester virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 tilføjes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2006-09-06)
Den 2006-08-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 tilføjes Navne: MURERMESTER GUNNAR REIN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 tilføjes Stiftere: Gunnar Rein (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 tilføjes Vedtægter: 2006-08-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)