Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-10-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2007-04-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JMP PARTNERE, ESTLAND A/S. (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2007-05-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MOGENS ASKHOLM ApS. (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2019-11-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høglundvej 4, 7270 Stakroge (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Høglundvej 4, 7270 Stakroge (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høglundvej 4, 7270 Stakroge (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Høglundvej 4, 7270 Stakroge (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2016-10-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-03-28 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høglundvej 4, 7270 Stakroge (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Høglundvej 4, 7270 Stakroge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høglundvej 4, 7270 Stakroge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-14 tilføjes Direktion: Mogens Askholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive landbrug, skovbrug, planteavl, køb og salg og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 tilføjes Legale ejere: Mogens Askholm (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2006-08-14 tilføjes Navne: MOGENS ASKHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2006-08-16)
Den 2006-08-14 tilføjes Reelle ejere: Mogens Askholm (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2006-08-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-08-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 tilføjes Stiftere: Mogens Askholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 tilføjes Vedtægter: 2006-08-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-08-16)
Den 2006-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)