Sektion (alle) | |||||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2006-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-13 tilføjes Vedtægter: 2006-10-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: 15 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-13 fjernes Bestyrelse: Niclas Achim Mathias Kamprad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-13 fjernes Direktion: Niclas Achim Mathias Kamprad (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-13 fjernes Navne: IKEA GENTOFTE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-13 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-13 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-13 fjernes Stiftere: IKEA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: 15 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Bestyrelse: Niclas Achim Mathias Kamprad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Direktion: Jan Michael Stjernquist (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 fjernes Direktion: Jan Michael Stjernquist (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Navne: IKEA GENTOFTE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Stiftere: IKEA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)