Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Navne | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Revisor | Legale ejere | ||||
Binavne | Tegningsregel | Direktion | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2015-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S FREDERICIA MEGACENTER. (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2016-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S FAKTA LEJRE. (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2016-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S HØJMOSEHUS. (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2016-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S KASTANIEHAVEN, HOLBÆK. (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2016-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Stensdal Valhøjs Alle 174-176 K/S. (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2017-05-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Stensdal Oddevejen 8 K/S. (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsinvestering og al dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-14 tilføjes Vedtægter: 2020-12-14 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 47, 2605 Brøndby (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Kontaktoplysninger: info@stensdal.dk (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Vedtægter: 2020-01-15 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-01-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-26 tilføjes Reelle ejere: Søren Stensdal (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2019-09-25 fjernes Reelle ejere: Søren Stensdal (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Navne: Stensdal Dybendalsvænget 3 ApS (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-29 fjernes Navne: Dybendalsvænget 3, Taastrup ApS (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Vedtægter: 2018-11-30 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2018-08-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-08-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-07-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive udlejning af fast ejendom med dertil hørende aktiviteter efter selskabets skøn. (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2018-06-01 tilføjes Navne: Dybendalsvænget 3, Taastrup ApS (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-06-01 tilføjes Vedtægter: 2018-06-01 (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-05-31 fjernes Navne: Komplementar SG ApS (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-08 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-08 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-26 fjernes Kontaktoplysninger: info@stensdal.dk (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-04-01 tilføjes Legale ejere: STENSDAL EJENDOMME A/S (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-04-01 fjernes Legale ejere: Stensdal Group Holding A/S (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-12-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2016-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyskær 13, 2730 Herlev (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-24 tilføjes Vedtægter: 2016-10-24 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2016-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyskær 13, 2730 Herlev (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyskær 13, 2730 Herlev (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-17 tilføjes Binavne: Formation ApS (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementarselskab for koncernforbundne kommanditselskaber. (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2016-03-17 tilføjes Kontaktoplysninger: info@stensdal.dk (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2016-03-16 fjernes Kontaktoplysninger: info@formation.dk (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-15 tilføjes Direktion: Søren Stensdal (adm. dir.) (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-15 fjernes Direktion: Stig Wadmann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2016-03-14 fjernes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-15 tilføjes Navne: Komplementar SG ApS (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2016-03-14 fjernes Navne: FORMATION A/S (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-15 tilføjes Vedtægter: 2016-03-15 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-15 fjernes Bestyrelse: Kim Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyskær 13, 2730 Herlev (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2015-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyskær 13, 2., 2730 Herlev (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-18 tilføjes Kontaktoplysninger: info@formation.dk (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2015-10-01 tilføjes Legale ejere: Stensdal Group Holding A/S (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2015-09-30 fjernes Legale ejere: ASGAARD GROUP A/S (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyskær 13, 2., 2730 Herlev (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2014-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 14, 2400 København NV (offentliggjort 2014-12-20)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk, industri samt herved relateret virksomhed (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2013-02-26 tilføjes Navne: FORMATION A/S (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2013-02-25 fjernes Navne: ASGAARD PROJEKT PARTNER A/S (offentliggjort 2012-08-27)
Den 2013-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af en direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af bestyrelsesformanden alene. (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2013-02-26 tilføjes Vedtægter: 2013-02-26 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2013-02-26 fjernes Binavne: FORMATION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2012-08-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2011-02-17)
Den 2012-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 14, 2400 København NV (offentliggjort 2014-12-20)
Den 2012-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 14, 2400 København NV (offentliggjort 2010-06-07)
Den 2012-08-27 tilføjes Bestyrelse: Søren Stensdal (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-27 tilføjes Direktion: Stig Wadmann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-27 fjernes Direktion: Søren Stensdal (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-27 tilføjes Navne: ASGAARD PROJEKT PARTNER A/S (offentliggjort 2012-08-27)
Den 2012-08-26 fjernes Navne: FORMATION A/S (offentliggjort 2007-02-28)
Den 2012-08-27 fjernes Binavne: FORMATION EU.DK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-08 tilføjes Bestyrelse: Kim Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-08 fjernes Bestyrelse: Rasmus Markholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-01 tilføjes Legale ejere: ASGAARD GROUP A/S (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2011-02-15 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2011-02-17)
Den 2011-02-14 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-08 tilføjes Direktion: Søren Stensdal (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-08 fjernes Direktion: Jonas Jousselin Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-08 fjernes Bestyrelse: Mark Kaczko (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 14, 2400 København NV (offentliggjort 2010-06-07)
Den 2010-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre (offentliggjort 2007-06-27)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-24 tilføjes Direktion: Jonas Jousselin Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-24 fjernes Direktion: Freddie Niels Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Direktion: Freddie Niels Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2006-10-11)
Den 2007-11-21 fjernes Direktion: Ole Markersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre (offentliggjort 2007-06-27)
Den 2007-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre (offentliggjort 2006-10-10)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-28 tilføjes Binavne: FORMATION EU.DK A/S, FORMATION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-12-11 tilføjes Bestyrelse: Mark Kaczko (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-11 tilføjes Direktion: Ole Markersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-11 fjernes Direktion: Rasmus Markholt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Navne: FORMATION A/S (offentliggjort 2007-02-28)
Den 2006-12-10 fjernes Navne: FORMATION EU.DK ApS (offentliggjort 2006-08-16)
Den 2006-12-11 tilføjes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2006-12-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-08-16)
Den 2006-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre (offentliggjort 2006-10-10)
Den 2006-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-15 tilføjes Direktion: Rasmus Markholt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2006-10-11)
Den 2006-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Navne: FORMATION EU.DK ApS (offentliggjort 2006-08-16)
Den 2006-08-15 tilføjes Reelle ejere: Søren Stensdal (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2006-08-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Stiftere: Rasmus Markholt, Mark Kaczko (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-08-16)
Den 2006-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)