Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2006-09-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BENT JENSEN, TØMRER- & SNEDKERFIRMA A/S. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2011-12-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: B.J.K.F. EJENDOM ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2023-10-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-10-02 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybbølsgade 24, 7500 Holstebro (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2014-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Kirkebakke 25, 7500 Holstebro (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2014-03-01 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2014-03-01 fjernes Revisor: Peder Christian Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-02-12)
Den 2010-02-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-02-12)
Den 2009-01-01 tilføjes Revisor: Peder Christian Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 fjernes Revisor: CHRISTENSEN & PEDERSEN, HERNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-02-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Kirkebakke 25, 7500 Holstebro (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2006-08-11 tilføjes Direktion: Kim Farcinsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Bent Jensen, Tømrer- og Snedkerfirma A/S og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-11 tilføjes Legale ejere: Kim Farcinsen (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2006-08-11 tilføjes Navne: KIM FARCINSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2006-09-06)
Den 2006-08-11 tilføjes Reelle ejere: Kim Farcinsen (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2006-08-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-08-11 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN & PEDERSEN, HERNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-11 tilføjes Vedtægter: 2006-08-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-09-06)
Den 2006-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)