Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornholm 3, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-10-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-10-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-14 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-10-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-10-22 fjernes Legale ejere: Paul C. Sweere, Scott J. Sweere, Dmytro V. Rogovchenko, Tamara Y. Sweere, David D. Sweere, Daniel David Sweere (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-10-22 fjernes Navne: AG DEVELOPERS ApS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-10-22 fjernes Reelle ejere: Tamara Y. Sweere, David D. Sweere (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-10-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-10-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-10-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-10-22 fjernes Stiftere: ADVOKATGRUPPEN ÅRHUS/HORSENS I/S (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-10-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 fjernes Direktion: David Donald Sweere (adm. dir) (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-10 tilføjes Legale ejere: Daniel David Sweere (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-02 tilføjes Legale ejere: Tamara Y. Sweere, David D. Sweere (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2013-04-02 tilføjes Reelle ejere: Tamara Y. Sweere, David D. Sweere (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2011-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at besidde kapitalandele i danske eller udenlandske selskaber, finansiering heraf samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter selskabets ledelses skøn er forbunden dermed. The object of the Company is as a holding company to own shares in Danish or foreign companies, financing thereof, and, directly or indirectly, to carry out any other activities which in the opinion of the management are related thereto. (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2011-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.588,00 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2011-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2011-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af hele Selskabets ledelse. The signature of a director or the signatures of the entire management of the Company shall bind the Company. (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2011-02-22 tilføjes Vedtægter: 2011-02-22 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2008-12-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2008-12-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornholm 3, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2007-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 31, 5., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-29 tilføjes Legale ejere: Paul C. Sweere, Scott J. Sweere, Dmytro V. Rogovchenko (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2006-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 486.750,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 31, 5., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-14 tilføjes Direktion: David Donald Sweere (adm. dir) (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2006-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2006-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-14 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2006-08-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-14 tilføjes Navne: AG DEVELOPERS ApS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2006-08-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2006-08-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2006-08-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2006-08-14 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 tilføjes Stiftere: ADVOKATGRUPPEN ÅRHUS/HORSENS I/S (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2006-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2006-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-20)