Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovtoftebakken 17, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-05 fjernes Navne: KROGSTR2 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Stiftere: KROGSTR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 fjernes Direktion: Morten Freil Krogstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovtoftebakken 17, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-04 tilføjes Direktion: Morten Freil Krogstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udvikling, produktion, handel og service, at eje aktier eller anparter i andre selskaber samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Navne: KROGSTR2 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Stiftere: KROGSTR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Vedtægter: 2006-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)