Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Per Kristian Madsen(virk.: 24) Bestyrelsesmedlem, Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hanne Pape(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ole Korva(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørn Thaysen(virk.: 46) | 2,17 % | 2,17 % | 2,17 % | 4,35 % |
Waldemar Schmidt(virk.: 35) | 0 % | 0 % | 0 % | 11,43 % |
Ulrik Nørgaard(virk.: 16) | 0 % | 0 % | 0 % | 6,25 % |
Tage Nørgaard(virk.: 14) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ole Jean Thierry-Carstensen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kaj Louis Henriksen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,83 % | 0,83 % | 0,83 % | 5,83 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Per Kristian Madsen | 01.01.2007 | Ny Kongensgade 20, 1557 København V |
Ole Korva | ||
Hanne Pape |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ole Jean Thierry-Carstensen | 01.01.2007 | Bjørnsholmvej 17, 3500 Værløse |
Kaj Louis Henriksen | 01.01.2007 | Nybrogade 32, 1203 København K |
Jørn Thaysen | 01.01.2007 | Snerlevej 2, 2800 Kongens Lyngby |
Waldemar Schmidt |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
CHAS. HUDE-FONDEN | 29772495 | NORMAL | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
CIVILINGENIØR KNUD NØRGAARD OG HUSTRU GRETHE NØRGAARDS FOND KØBENHAVNS KOMMUNE | 75013515 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Tage Nørgaard og Ulrik Nørgaards Fond | 43110438 | Aktiv | Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring (841200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
27.05.2010 | 5,98 (km) | Kalvebod Brygge 39, 1560 København V | Peter Bangs Vej 26, 2000 Frederiksberg |
07.10.2010 | 1,91 (km) | Peter Bangs Vej 26, 2000 Frederiksberg | Pile Alle 5C, 2000 Frederiksberg |
14.05.2018 | 21,99 (km) | Pile Alle 5C, 2000 Frederiksberg | Mosevangen 21, 3460 Birkerød |
01.04.2023 | 10,27 (km) | Mosevangen 21, 3460 Birkerød | Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød |
08.08.2024 | 35,01 (km) | Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød | Langebrogade 3B, 1411 København K |
CHAS. HUDE-FONDEN. |
Sidst opdateret den 11.12.2006 og angivet som gældende fra 16.11.2006 (6525 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Charwell Copenhagen | 37906913 |
Charybdis | 26273021 |
Charybdis Consult v/Peter Roos | 33328583 |
Chas. E. Vinhandel | 36630426 |
CHAS. HUDE-FONDEN | 29772495 |
CHAS. HUDE A/S | 12938179 |
Chas. Hude Legal Advokatanpartselskab ApS | 35650431 |
Chasando Holding ApS | 36027134 |
Chase ApS | 40546405 |
Chase Global Assets ApS | 40649859 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Per Kristian Madsen(virk.: 24) Bestyrelsesmedlem, Formand | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Hanne Pape(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ole Korva(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pct. | 40 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 60 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jørn Thaysen(virk.: 46) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 2 | 21 | 4 |
Waldemar Schmidt(virk.: 35) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
Ulrik Nørgaard(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
Tage Nørgaard(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Ole Jean Thierry-Carstensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kaj Louis Henriksen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sum | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Pct. | 42 % | 0 % | 0 % | 6 % | 44 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Per Kristian Madsen(virk.: 24) Bestyrelsesmedlem, Formand | 7 | 0 | 0 | 19 |
Hanne Pape(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 4 | 1 | 0 | 4 |
Ole Korva(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sum | 12 | 1 | 0 | 28 |
Pct. | 29 % | 2 % | 0 % | 68 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørn Thaysen(virk.: 46) Ikke aktiv i virksomheden | 35 | 3 | 2 | 12 |
Waldemar Schmidt(virk.: 35) Ikke aktiv i virksomheden | 34 | 2 | 0 | 1 |
Ulrik Nørgaard(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 13 | 0 | 6 |
Tage Nørgaard(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 16 | 9 | 0 | 6 |
Ole Jean Thierry-Carstensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 1 | 0 |
Kaj Louis Henriksen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 4 | 0 | 2 |
Sum | 105 | 32 | 3 | 27 |
Pct. | 63 % | 19 % | 2 % | 16 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |