Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibevej 7, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-07 fjernes Navne: KARIN LISBETH NIELSEN BRUUN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-07 fjernes Stiftere: Karin Lisbeth Nielsen Bruun (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-29 fjernes Direktion: Karin Lisbeth Nielsen Bruun (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-29 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BORREGAARD & MAAGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 7, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibevej 7, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 7, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Direktion: Karin Lisbeth Nielsen Bruun (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er holdingvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Navne: KARIN LISBETH NIELSEN BRUUN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BORREGAARD & MAAGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Stiftere: Karin Lisbeth Nielsen Bruun (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Vedtægter: 2006-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)