Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-06-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-06-16 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2019-10-01 fjernes Revisor: Industrivej 10, Aabybro A/S (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsvej 15, 1. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglevænget 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-10 tilføjes Kontaktoplysninger: ps@strandholm.as (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2008-04-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsudviklingsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 tilføjes Vedtægter: 2007-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-04 tilføjes Legale ejere: HHP HOLDING ApS, HOLM HOLDING, AALBORG ApS (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2006-08-04 tilføjes Reelle ejere: Henning Holm-Pedersen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2006-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglevænget 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2006-07-31 tilføjes Direktion: Henning Holm-Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-31 tilføjes Legale ejere: STRANDHOLM A/S (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2006-07-31 tilføjes Navne: OXENHØJ ApS (offentliggjort 2006-08-04)
Den 2006-07-31 tilføjes Reelle ejere: Peter Sørensen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2006-07-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2006-07-31 tilføjes Revisor: Industrivej 10, Aabybro A/S (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2006-07-31 tilføjes Stiftere: STRANDHOLM A/S, HOLM HOLDING, AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-08-04)
Den 2006-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)