Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ulrich Gorm Albrechtsen | 10.11.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christa Therese Møller | 29.09.2005 | 10.11.2017 | direktør |
Poul Erik Møller | 12.02.1974 | 29.09.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Møller | 10.11.2017 | formand |
Tina Tellefsen | 12.02.1974 | bestyrelsesmedlem |
Christa Therese Møller | 12.02.1974 | bestyrelsesmedlem |
Anja Albrechtsen | 12.02.1974 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Møller | 12.02.1974 | 09.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Møller | 12.02.1974 | 29.09.2005 | bestyrelsesmedlem |