Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Revisor | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2017-03-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-11-21 tilføjes Kontaktoplysninger: bbs@ks-gruppen.dk (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejendommen matr.nr. 4 cn Nr. Tranders, Aalborg Jorder beligende Troensevej 20, 9220 Aalborg Å, investering i anden fast ejendom, investering i øvrigt og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af to medlemmer af direktionen i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-28 tilføjes Vedtægter: 2006-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Troensevej 20, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 tilføjes Direktion: Claus Svensk Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Legale ejere: ANDERS SVENSK JESSEN HOLDING I ApS, Blickle Holding Int. GmbH (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2006-08-01 tilføjes Navne: TROENSEVEJ 20 ApS (offentliggjort 2006-09-26)
Den 2006-08-01 tilføjes Reelle ejere: Claus Svensk Jessen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2006-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-08-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Stiftere: CLAUS SVENSK JESSEN HOLDING ApS, Blickle Holding International GmbH (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-09-26)
Den 2006-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)