Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henning Lysgaard | 19.06.2024 | formand |
Frede Møller | 02.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Reidar Robdrup Rasmussen | 01.08.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Henrik Tange | 21.04.2023 | 19.06.2024 | formand |
Poul Jørgen Krahn Nielsen | 21.04.2023 | 26.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Poul Jørgen Krahn Nielsen | 26.08.2021 | 26.08.2022 | formand |
Lars Ole Møller Jensen | 23.08.2018 | 26.08.2021 | formand |
Jan Bendix Engmann | 30.05.2013 | 23.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Heidi Lind Poulsen | 31.05.2010 | 23.08.2018 | formand |
Peter Mosegaard | 31.05.2010 | 02.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Nina Marianne Skovgaard | 01.08.2006 | 04.10.2010 | bestyrelsesmedlem |
Steen Frydensbjerg Sandager | 01.08.2006 | 13.03.2008 | bestyrelsesmedlem |