Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sognevangen 14, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-06 fjernes Direktion: Søren Rødbro (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-06 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-06 fjernes Kontaktoplysninger: roedbro.aps@roedbro-aps.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-06 fjernes Navne: RØDBRO TOTALENTREPRISE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-06 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-26 fjernes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2006-12-20)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-19 tilføjes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-20 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SRSR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sognevangen 14, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-02 tilføjes Direktion: Søren Rødbro (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-02 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er totalentreprise, tømrerarbejde, malerarbejde, murerarbejde og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-02 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2006-12-20)
Den 2006-08-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-02 tilføjes Kontaktoplysninger: roedbro.aps@roedbro-aps.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-02 tilføjes Navne: RØDBRO TOTALENTREPRISE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-01 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5167 (offentliggjort 2006-07-28)
Den 2006-08-02 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SRSR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-02 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-02 tilføjes Vedtægter: 2006-08-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-24 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5167 (offentliggjort 2006-07-28)
Den 2006-07-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)