Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Vibe Retz Johansson | 01.07.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Lindberg | 16.08.2006 | 01.07.2015 | direktør |
Michael Lindberg Hansen | 16.08.2006 | 01.06.2010 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 24.07.2006 | 16.08.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Viggo Pedersen | 24.08.2006 | 01.07.2015 | bestyrelsesmedlem |