Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Ejerskaber |
Den 2016-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkesvej 43, 7400 Herning (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-27 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-03 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-07-28 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-03 fjernes Legale ejere: Eilif Hedelund Johansen (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-03 fjernes Navne: HEDELUND HOLDING 2006 ApS (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-03 fjernes Omlægningsperiode slut: 2013-09-30 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-03 fjernes Omlægningsperiode start: 2013-01-01 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-03 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-03 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-03 fjernes Stiftere: Eilif Hedelund Johansen (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-06 fjernes Direktion: Eilif Hedelund Johansen (direktion) (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-06 fjernes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2013-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab via ejerandele af andre selskaber, køb og salg af værdipapirer og anden investering og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2013-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2013-09-12 tilføjes Vedtægter: 2013-09-12 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2013-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-09-30 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2013-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-01-01 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2010-09-03 tilføjes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2010-09-03 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-28 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-07-28 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2009-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2009-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkesvej 43, 7400 Herning (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2006-07-27 tilføjes Direktion: Eilif Hedelund Johansen (direktion) (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2006-07-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2006-07-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-27 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2006-07-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2006-07-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2006-07-27 tilføjes Legale ejere: Eilif Hedelund Johansen (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2006-07-27 tilføjes Navne: HEDELUND HOLDING 2006 ApS (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2006-07-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2006-07-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2006-07-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2006-07-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-27 tilføjes Stiftere: Eilif Hedelund Johansen (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2006-07-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2006-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Lillelundvej VVS A/S. (offentliggjort 2016-06-18)