Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2006-07-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Trika EMS ApS. (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2021-03-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-08-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-07-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønvangsallé 10, 6600 Vejen (offentliggjort 2014-12-30)
Den 2014-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Allegade 48, 6600 Vejen (offentliggjort 2014-12-30)
Den 2014-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allegade 48, 6600 Vejen (offentliggjort 2014-12-30)
Den 2014-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Baslund 79, 6600 Vejen (offentliggjort 2014-08-07)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baslund 79, 6600 Vejen (offentliggjort 2014-08-07)
Den 2007-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjøvlundvej 1, 6690 Gørding (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab Samt handel og finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Legale ejere: Peer Jensen (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2007-07-05 tilføjes Reelle ejere: Peer Jensen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2007-07-05 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 fjernes Revisor: Ellegaard Revision v/ Ingrid E. Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Vedtægter: 2007-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 fjernes Direktion: Lars Henning Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjøvlundvej 1, 6690 Gørding (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjøvlundvej 1, 6690 Gørding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjøvlundvej 1, 6690 Gørding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-27 tilføjes Direktion: Lars Henning Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-27 tilføjes Navne: TRIKA HOLDING ApS (offentliggjort 2006-07-27)
Den 2006-07-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-07-27 tilføjes Revisor: Ellegaard Revision v/ Ingrid E. Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-27 tilføjes Stiftere: Peer Jensen, Lars Henning Jensen, Jørgen Fogh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-07-27)
Den 2006-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)