Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 29, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2011-06-15 fjernes Bestyrelse: Torben Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Direktion: Torben Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-15 fjernes Navne: CHRISTIAN BERG INDUSTRY A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Stiftere: Grasso´s Koninklijke Machinefabrieken N.V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 29, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2011-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 14, 2600 Glostrup (offentliggjort 2010-10-19)
Den 2011-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg, design, udvikling, installation, service og vedligeholdelse af industriel, kommerciel og luftafkølingssystemer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes, foruden af den samlede bestyrelse af en direktør i forbindelse med et medlem af bestyrelsen eller af bestyrelsesformanden alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Vedtægter: 2011-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-03 tilføjes Navne: CHRISTIAN BERG INDUSTRY A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-02 fjernes Navne: CHRISTIAN BERG INDUSTRI A/S (offentliggjort 2010-10-19)
Den 2010-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 14, 2600 Glostrup (offentliggjort 2010-10-19)
Den 2010-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-09-30 tilføjes Bestyrelse: Mogens Grube (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 fjernes Bestyrelse: Jean Michel Daviaud (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.010.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-30 tilføjes Navne: CHRISTIAN BERG INDUSTRI A/S (offentliggjort 2010-10-19)
Den 2010-09-29 fjernes Navne: GEA GRENCO KØLETEKNIK A/S (offentliggjort 2006-08-17)
Den 2010-09-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-28 tilføjes Bestyrelse: Jean Michel Daviaud (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 fjernes Bestyrelse: Michael Rene Vogel (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-30 tilføjes Bestyrelse: Michael Herbermann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-30 fjernes Bestyrelse: Paul Lodewijk n Broekhuijsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af køle- og fryseanlæg til erhvervsmæssigt brug (offentliggjort 2006-10-25)
Den 2007-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-06 tilføjes Bestyrelse: Michael Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-06 fjernes Bestyrelse: Klaus Gram (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af køle- og fryseanlæg til erhvervsmæssigt brug (offentliggjort 2006-10-25)
Den 2006-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-19 tilføjes Bestyrelse: Klaus Gram (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-19 tilføjes Direktion: Torben Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-19 tilføjes Navne: GEA GRENCO KØLETEKNIK A/S (offentliggjort 2006-08-17)
Den 2006-07-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-19 tilføjes Stiftere: Grasso´s Koninklijke Machinefabrieken N.V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)