Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyskær 3, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-29 fjernes Direktion: Jannik Flor Borg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-29 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-29 fjernes Kontaktoplysninger: jb@salgstraenerne.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-29 fjernes Navne: AFVIKLINGSANPARTSSELSKAB AF 1. AUGUST 2011 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-29 fjernes Revisor: TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-29 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er undervisning og kursusvirksomhed samt digital kommunikation og anden internet-relateret virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-08 tilføjes Navne: AFVIKLINGSANPARTSSELSKAB AF 1. AUGUST 2011 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-07 fjernes Navne: BORG & MOURITZEN ApS (offentliggjort 2009-10-12)
Den 2011-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-08 tilføjes Vedtægter: 2011-08-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-08 fjernes Binavne: SALGSTRÆNERNE ApS, LEDERTRÆNERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 tilføjes Kontaktoplysninger: jb@salgstraenerne.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyskær 3, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lersø Parkallé 107, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-08-31)
Den 2011-01-31 fjernes Binavne: DOTMINDED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lersø Parkallé 107, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-08-31)
Den 2010-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 7, 1., 1165 København K (offentliggjort 2009-10-12)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 7, 1., 1165 København K (offentliggjort 2009-10-12)
Den 2009-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 103, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2007-05-03)
Den 2009-09-16 tilføjes Navne: BORG & MOURITZEN ApS (offentliggjort 2009-10-12)
Den 2009-09-15 fjernes Navne: DOTMINDED ApS (offentliggjort 2006-09-07)
Den 2009-08-10 tilføjes Revisor: TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-10 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ARNE BANG, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed (offentliggjort 2006-09-25)
Den 2007-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 103, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2007-05-03)
Den 2007-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkedommervej 35, 1., 2400 København NV (offentliggjort 2006-09-07)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkedommervej 35, 1., 2400 København NV (offentliggjort 2006-09-07)
Den 2006-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed (offentliggjort 2006-09-25)
Den 2006-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-28 tilføjes Direktion: Jannik Flor Borg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-28 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-28 tilføjes Navne: DOTMINDED ApS (offentliggjort 2006-09-07)
Den 2006-08-27 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5149 (offentliggjort 2006-07-26)
Den 2006-08-28 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ARNE BANG, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-24 tilføjes Binavne: DOTMINDED ApS, SALGSTRÆNERNE ApS, LEDERTRÆNERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5149 (offentliggjort 2006-07-26)
Den 2006-07-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)