Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2008-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Havrevej 9, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-19 fjernes Bestyrelse: Dennis Jessen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 fjernes Direktion: Preben Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-19 fjernes Navne: HJP EJENDOMME A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 tilføjes Direktion: Preben Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 fjernes Direktion: Hans Armand Iskow Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havrevej 9, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryggervangen 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2006-11-29)
Den 2007-10-01 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med projektudviklingsejendomme, samt beslægtede formål hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Vedtægter: 2007-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryggervangen 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2006-11-29)
Den 2006-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-21 tilføjes Bestyrelse: Dennis Jessen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-21 fjernes Bestyrelse: Jørgen Herman Melchior (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-21 tilføjes Direktion: Hans Armand Iskow Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-21 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-21 tilføjes Navne: HJP EJENDOMME A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-20 fjernes Navne: A/S PSE 17 NR. 1670 (offentliggjort 2006-07-26)
Den 2006-11-21 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-21 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-24 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Herman Melchior (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Navne: A/S PSE 17 NR. 1670 (offentliggjort 2006-07-26)
Den 2006-07-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)