Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Bjarne Stig Larsen | 30.06.2006 | 31.10.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
MØBELKÆDEN KALUNDBORG ApS (CVR 35053514) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 06.03.2013 | 30.10.2016 | 25,00-33,32% | 25,00-33,32% |