Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Claus Nielsen Lind | 25.07.2006 | |
Jack Levinsen | 25.07.2006 | |
Jan Lundorff | 25.07.2006 | |
Linda Lind | 25.07.2006 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jack Levinsen | 21.11.2007 | 01.01.2020 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
Linda Lind | 21.11.2007 | 01.01.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
COMINATOR ApS (CVR 35047379) | NORMAL | 20.02.2013 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
TID TIL FORANDRING ApS (CVR 29693609) | OPLØSTEFTERKONKURS | 21.11.2007 | 28.11.2018 | 100,00% | 100,00% |