Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lansen 8, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Lansen 8, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2006-06-12 sletter virksomheden Ejerskaber: FUSION ApS. (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2015-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Fusion HQ ApS. (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2020-11-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fusion HQ2 ApS. (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2021-09-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fusion Sport Holding ApS. (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Anna Nissen Holding ApS. (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Ida Nissen Holding ApS. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Marie Nissen Holding ApS. (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Rasmus Lund Nissen Holding ApS. (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2022-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lansen 8, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Lansen 8, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lansen 8, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Lansen 8, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2021-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lansen 8, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2021-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Atletikvej 3, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Atletikvej 3, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2020-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Atletikvej 3, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Atletikvej 3, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2016-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-26 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VESTERGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-08-28 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VESTERGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 fjernes Revisor: Moetoft landbrug v/Ole Vestergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 317, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2007-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-15 tilføjes Revisor: Moetoft landbrug v/Ole Vestergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-12 tilføjes Direktion: Mads Brun Nissen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for iværksættelse af nye aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Legale ejere: Mads Brun Nissen, Per Brun Nissen (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2006-06-11 fjernes Legale ejere: Mads Brun Nissen, Per Brun Nissen (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2006-06-12 tilføjes Navne: FUSION 2N ApS (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2006-06-12 tilføjes Reelle ejere: Mads Brun Nissen, Per Brun Nissen (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2006-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-06-12 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Stiftere: Per Brun Nissen, Mads Brun Nissen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i fællesskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Vedtægter: 2006-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2006-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Legale ejere: Mads Brun Nissen, Per Brun Nissen (offentliggjort 2017-12-02)