Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Navne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandholm 4, 4640 Faxe (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørsted Bygade 6, 4622 Havdrup (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: pkh@ifo-analyser.dk (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2006-05-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IFO INSTITUTTET FOR OPINIONSANALYSE ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-06 tilføjes Revisor: EXACTA GRUPPEN ApS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2014-08-01 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-08-21)
Den 2010-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i tilknyttede og associerede virksomheder og hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Selskabet Direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Vedtægter: 2010-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-08-21)
Den 2010-05-27 fjernes Revisor: Rath & Knudsen Statsautoriserede revisorer interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørsted Bygade 6, 4622 Havdrup (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2008-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Smallegade 41, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2006-08-09)
Den 2008-10-24 tilføjes Navne: HØITOFTE HOLDING ApS (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-23 fjernes Navne: IFO HOLDING ApS (offentliggjort 2006-07-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smallegade 41, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2006-08-09)
Den 2006-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Smallegade 6, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smallegade 6, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-30 tilføjes Direktion: Palle Klinke Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Legale ejere: Palle Klinke Hansen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2006-05-30 tilføjes Navne: IFO HOLDING ApS (offentliggjort 2006-07-24)
Den 2006-05-30 tilføjes Reelle ejere: Palle Klinke Hansen (offentliggjort 2017-10-14)
Den 2006-05-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-05-30 tilføjes Revisor: Rath & Knudsen Statsautoriserede revisorer interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Stiftere: Palle Klinke Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-07-24)
Den 2006-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)