Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Henning Jakobsen | 23.04.2008 | 07.12.2018 | 15,00-19,99% | 100,00 % |
Anne Ingwar-Oppenhagen | 23.04.2008 | 06.12.2018 | 25,00-33,32% | 0,00 % |
Helene Ingwar Jakobsen | 23.04.2008 | 06.12.2018 | 25,00-33,32% | 0,00 % |
Christian Ingwar Jakobsen | 23.04.2008 | 06.12.2018 | 25,00-33,32% | 0,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
INVESTERINGSSELSKABET AF 1. OKTOBER 2011 ApS (CVR 33955855) | NORMAL | 07.12.2018 | 25,00-33,32% | 25,00-33,32% |