Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 41, 5. th., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 41, 5. th., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Munkegade 94, 5., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-30 fjernes Bestyrelse: Thomas Franck Dyrlund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-30 fjernes Navne: DDP HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-30 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 fjernes Revisor: LIDEGAARD REVISION&RÅDGIVNING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 fjernes Stiftere: Lasse Bruun Poulsen, DYRLUND HOLDING ApS, CEEKED HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 fjernes Bestyrelse: Lasse Bruun Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed, samt at eje og udvikle databaser og dertilhørende koder til brug for Selskabets datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et enkelt bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Vedtægter: 2006-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Munkegade 94, 5., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-14 tilføjes Bestyrelse: Lasse Bruun Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 tilføjes Navne: DDP HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-14 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 tilføjes Revisor: LIDEGAARD REVISION&RÅDGIVNING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 tilføjes Stiftere: Lasse Bruun Poulsen, DYRLUND HOLDING ApS, CEEKED HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)