Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Faaborgvej 201, 5250 Odense SV (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-17 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-05 fjernes Navne: STMH HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-05 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-05 fjernes Stiftere: Søren Thyregod Møller Hansen (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2012-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2012-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-14 fjernes Direktion: Søren Thyregod Møller Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2009-05-05 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2009-05-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faaborgvej 201, 5250 Odense SV (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2006-07-17 tilføjes Direktion: Søren Thyregod Møller Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2006-07-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber, erhverve og eje fast ejendom, købe og sælge værdipapirer samt i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2006-07-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2006-07-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-17 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2006-07-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2006-07-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2006-07-17 tilføjes Navne: STMH HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2006-07-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2006-07-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2006-07-17 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-17 tilføjes Stiftere: Søren Thyregod Møller Hansen (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2006-07-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2006-07-17 tilføjes Vedtægter: 2006-07-17 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2006-07-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2006-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)