Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Jensen | 01.08.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Rasmussen | 01.07.2016 | 31.07.2019 | adm. dir |
Bo Øster | 01.03.2014 | 01.06.2016 | adm. dir |
Kim Jensen | 17.07.2006 | 01.03.2014 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Poul Rosenvinge Nissen | 31.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Karen Kristoffersen | 31.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Steen Sandgaard | 31.05.2018 | formand |
Kim Jensen | 17.07.2006 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Lund Sørensen | 24.05.2007 | 31.05.2018 | bestyrelse |
Claus Terkildsen | 17.07.2006 | 31.05.2018 | formand |
John Feldt | 17.07.2006 | 23.04.2009 | bestyrelse |
Bo Øster | 17.07.2006 | 24.05.2007 | bestyrelse |